La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Moltiplicazioni a più cifre Volete sapere da dove ho avuto l’idea? Ora ve lo dico. Vi ricordate di me? Sono Nepero, quello dei bastoncini.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Moltiplicazioni a più cifre Volete sapere da dove ho avuto l’idea? Ora ve lo dico. Vi ricordate di me? Sono Nepero, quello dei bastoncini."— Transcript della presentazione:

1

2 Moltiplicazioni a più cifre Volete sapere da dove ho avuto l’idea? Ora ve lo dico. Vi ricordate di me? Sono Nepero, quello dei bastoncini.

3 Tutto parte dalle moltiplicazioni a gelosia, come si facevano nel Medioevo. Proviamo a moltiplicare 356×2. Per prima cosa si costruisce una griglia con le diagonali. 356×2 Poi si scrivono i due numeri: 356 35 6 e 2. 2 Ora si fanno le moltiplicazioni 1 2 1 0 6 e si somma lungo le diagonali. 21 7 Ed ecco il risultato: 712 = 712

4 Proviamo questa moltiplicazione 41 2 5 1 0 5 2 0 06 0 412×5 2 = 2060 Risultato:

5 Proviamo quest’altra 45 3 7 2 1 2 8 17 1 453×7 3 = 3171 Risultato: 5 3 Attenzione! qui bisogna fare un riporto

6 Poi un giorno ho pensato: perché devo fare ogni volta le moltiplicazioni? 45 3 7 2 1 2 8 5 3 Non le posso fare una volta per tutte? Così ho fatto un bastoncino con tutte le moltiplicazioni. Come questo, con la tabellina del sette. 7 1 4 2 1 2 8 3 5 4 2 4 9 5 6 6 3 7 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 9 1 8 2 7 3 6 4 5 4 4 6 3 7 2 8 1 9 0 2 0 4 0 6 0 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 3 0 6 0 9 1 2 1 5 1 8 2 1 2 4 2 7 3 0 4 0 8 1 2 1 6 2 0 2 4 2 8 3 2 3 6 4 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 6 1 2 1 8 2 4 3 0 3 6 4 2 4 8 5 4 6 0 7 1 4 2 1 2 8 3 5 4 2 4 9 5 6 6 3 7 0 8 1 6 2 4 3 2 4 0 4 8 5 6 6 4 7 2 8 1 × 2 3 4 5 6 7 8 9 Ecco i dieci bastoncini e il regolo

8 Come si fa una moltiplicazione con i bastoncini? Moltiplichiamo 45×3 Nella moltiplicazione a gelosia dovevamo fare i prodotti 0 4 0 8 1 2 1 6 2 0 2 4 2 8 3 2 3 6 4 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 Con i bastoncini ce li abbiamo belli e fatti. 1 × 2 3 4 5 6 7 8 9 45×3 Facciamo le somme. 531 Ed ecco il risultato. =135 4 5 3 11 2 5 531

9 Proviamo a moltiplicare 412×5 = 2060 412×5 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 2 0 4 0 6 0 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 4 0 8 1 2 1 6 2 0 2 4 2 8 3 2 3 6 4 1 × 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6 02

10 Le moltiplicazioni a gelosia si possono fare anche a due, tre o più cifre. Proviamo a moltiplicare 186×27. La griglia dovrà avere due righe. 186×27 Sui lati si scrivono i due numeri: 186 e 27. 18 6 2 Poi si fanno le moltiplicazioni 1 2 1 6 2 e si somma lungo le diagonali. 25 Ed ecco il risultato: 5022 = 5022 7 7 5 6 4 2 2 0

11 Proviamo a moltiplicare 432×45. 432×45 43 2 4 8 1 2 09 = 19440 5 1 5 1 0 4 4 6 1 0 2 1

12 Questa moltiplicazione si può fare anche con i bastoncini. 432×45 = 19440 0 2 0 4 0 6 0 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 3 0 6 0 9 1 2 1 5 1 8 2 1 2 4 2 7 3 0 4 0 8 1 2 1 6 2 0 2 4 2 8 3 2 3 6 4 1 × 2 3 4 5 6 7 8 9 09 4 41

13 0 6 1 2 1 8 2 4 3 0 3 6 4 2 4 8 5 4 6 0 8 1 6 2 4 3 2 4 0 4 8 5 6 6 4 7 2 8 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 Ma se vogliamo moltiplicare 186×27? 186×27 = 5022 1 × 2 3 4 5 6 7 8 9 203 Le righe del 2 e del 7 non sono vicine. Cominciamo a moltiplicare per 7. Adesso andiamo sulla riga del 2. Facciamo le somme … 2 7 3 ed ecco il risultato. 1 2 20 5

14 Proviamo a calcolare 35×12 35×12 0 3 0 6 0 9 1 2 1 5 1 8 2 1 2 4 2 7 3 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 1 × 2 3 4 5 6 7 8 9 0 24 = 420

15 0 2 0 4 0 6 0 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 4 0 8 1 2 1 6 2 0 2 4 2 8 3 2 3 6 4 Proviamo 42×36 42×36 1 × 2 3 4 5 6 7 8 9 252 = 1512 62 1 2511

16 Anche con i miei bastoncini si fanno moltiplicazioni a più cifre. Facciamo 37×25 37×25 Prima moltiplichiamo per 5. 5 8 1 Poi per 2, ma spostandoci di un posto a destra. 4 7 Ora sommiamo 52 9 ed ecco il risultato. = 925

17 Proviamo questa moltiplicazione: 75×36 = 2700 054 054 52 2 2700

18 Proviamo quest’altra: 167×53 = 8861 105 638 1688

19 Ancora un’altra: 3527×79 3 471 3 98642 3 368 72 = 278633

20 L’ultima, e poi basta: 3787×233 1631 1 1631 1 4 7 5 7 173 288 = 882371

21 FINE


Scaricare ppt "Moltiplicazioni a più cifre Volete sapere da dove ho avuto l’idea? Ora ve lo dico. Vi ricordate di me? Sono Nepero, quello dei bastoncini."

Presentazioni simili


Annunci Google